Cenovus Energy is a Canadian oil company. We are committed to applying fresh, progressive thinking to safely and responsibly unlock energy resources the world needs. Our operations include oil sands projects in northern Alberta, which use specialized methods to drill and pump the oil to the surface. As well, we have established natural gas and oil production in Alberta and Saskatchewan. We also have a 50 percent ownership in two U.S. refineries.
Brian Ferguson, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2014-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Government of Alberta | 3 067 940,00 $ | Oui |
Adresse :
500 Centre Street SE
PO Box 766
Calgary, AB T2P 0M5
Canada
Numéro de téléphone :
403-766-2000
Numéro de fax :
403-766-7600
Cenovus Energy Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Cenovus Energy Inc. | 2024-04-15 | actuel |
Cenovus Energy Inc. | 2010-01-21 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jonathan McKenzie | 2023-04-26 | Actuel |
Alex Pourbaix | 2017-11-06 | 2023-04-26 |
Brian Ferguson | 2010-01-21 | 2017-11-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Library & Information Services
External Affairs, Canadian Consulate General NY |
juin 1980 à mai 1985 | Pas une charge désignée |
Assistant Librarian
External Affairs, Canadian Consulate General NY |
janvier 1979 à juin 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Outreach Manager and Special Projects Advisor
Office of the Leader of the Official Opposition, Operations |
2002 à 2004 | Pas une charge désignée |