IAMGOLD is engaged primarily in the exploration for, and the development and production of, mineral resource properties throughout the world.
Stephen J.J. Letwin, President and Chief Executive Officer
Adresse :
401 Bay Street
Suite 3200
Toronto, ON M5H 2Y4
Canada
Numéro de téléphone :
416-933-4954
Numéro de fax :
416-360-4750
IAMGOLD Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
IAMGOLD Corporation | 2024-03-03 | actuel |
IAMGOLD Corporation | 2010-04-27 | 2016-08-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Renaud Adams | 2024-03-03 | Actuel |
Stephen J.J. Letwin | 2010-11-01 | 2016-08-04 |
Peter Jones | 2010-04-27 | 2010-11-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Industry Canada, Office of the Minister of Industry |
septembre 2005 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |