McGill University is one of Canada's best-known institutions of higher learning and one of the country's leading research-intensive universities. McGill has two campuses, 11 faculties, some 300 programs of study, and more than 35,000 students.
Suzanne Fortier, Principal and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-05-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 18 968 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 31 573 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 21 917 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 51 302 000,00 $ | Oui |
Foreign | 18 277 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 116 598 000,00 $ | Oui |
Municipal | 5 000,00 $ | Oui |
Other federal | 61 727 000,00 $ | Oui |
Other provinces | 140 000,00 $ | Oui |
Provincial | 443 025 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 197 000,00 $ | Oui |
Adresse :
845 Sherbrooke St. W.
Montreal, QC H3A 2T5
Canada
Numéro de téléphone :
514-398-5155
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
McGill University/Université McGill | 2024-04-01 | actuel |
McGill University/Université McGill | 2010-08-01 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Deep Saini | 2023-04-03 | Actuel |
Christopher Manfredi | 2022-09-01 | 2023-04-03 |
Suzanne Fortier | 2013-09-05 | 2022-09-01 |
Heather Munroe-Blum | 2010-08-01 | 2013-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ( NSERC ), President's Office |
janvier 2006 à mars 2013 | mars 4, 2013 |