Teck is a diversified resource company committed to responsible mining and mineral development with major business units focused on copper, zinc and steelmaking coal. Headquartered in Vancouver, Canada, its shares are listed on the Toronto Stock Exchange under the symbols TCK.A and TCK.B and the New York Stock Exchange under the symbol TCK.
Jonathan Price, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
CleanBC Industry Fund | 11 194 000,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 750 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Suite 3300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver, BC V6C 0B3
Canada
Numéro de téléphone :
604-699-4504
Teck Resources Limited n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Teck Resources Limited | 2024-04-01 | actuel |
Teck Resources Limited | 2010-08-09 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jonathan Price | 2022-09-30 | Actuel |
Donald Lindsay | 2010-08-09 | 2022-09-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Public Safety Canada, National Security Policy Directorate |
2010 à 2012 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Department of Foreign Affairs and International Trade, Minister's Office |
octobre 2008 à janvier 2010 | janvier 19, 2010 |
Summer Student
Federal Court of Canada, Courts Administration Service |
2007 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Fisheries and Oceans Canada, Minister's Office |
avril 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Manager
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Thornhill |
octobre 2001 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Kitchener Centre |
juillet 2000 à septembre 2021 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Mississauga West |
septembre 1999 à juillet 2000 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Oak Ridges |
mai 1999 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Oak Ridges |
mai 1998 à septembre 1998 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
House of Commons, Office of the Member of Parliament for Oak Ridges |
mai 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |