The University of Regina has ten faculties and 25 academic departments. The U of R is a welcoming, student-focused institution that combines deep-rooted values with innovative thinking, classroom theory with real-world practice, and global ideas with regional needs. With an established reputation for excellence and innovative programs leading to bachelor, master and doctoral degrees, the U of R aspires to be one of Canada’s best comprehensive universities.
Jeff Keshen, President and Vice Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 1 030 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 281 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 1 381 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 4 056 000,00 $ | Oui |
Foreign Government | 1 925 000,00 $ | Oui |
Health Canada | 629 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 846 000,00 $ | Oui |
Municipal | 31 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 15 102 000,00 $ | Oui |
Other Provincial | 78 000,00 $ | Oui |
Provincial | 118 365 000,00 $ | Oui |
Adresse :
3737 Wascana Parkway
Regina, SK S4S 0A2
Canada
Numéro de téléphone :
306-585-4111
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Regina | 2024-04-01 | actuel |
University of Regina | 2010-06-16 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jeff Keshen | 2021-07-01 | Actuel |
Thomas Chase | 2020-05-01 | 2021-07-01 |
Vianne Timmons | 2010-06-16 | 2020-05-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.