Engineering services, particularly with respect submarine refitting and maintenance.
Mark Dixon, President
Adresse :
75 Albert Street, Suite 800
Ottawa, ON K1P 5E7
Canada
Numéro de téléphone :
250-479-3393
Poste
2054
Numéro de fax :
250-479-8222
CSMG Inc. dba Babcock Canada ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CSMG Inc. dba Babcock Canada | 2024-02-28 | actuel |
CSMG Inc. dba Babcock Canada | 2010-10-14 | 2024-02-28 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jerry McLean | 2021-11-22 | Actuel |
Mike Whalley | 2017-05-01 | 2021-11-22 |
Mark Dixon | 2012-11-01 | 2017-05-01 |
Michel Bouchard | 2010-10-14 | 2011-06-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Life Cycle Material Manager of the Strategic HF/LF systems
Department of National Defence, Director General Information Management Operations (DGIMO)/ Director Strategic C |
juillet 2008 à août 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant to the Commander
DND, Human Resources Command |
juin 2008 à juin 2009 | Pas une charge désignée |
Naval Architect
DND, Marine Engineering |
juin 1990 à juin 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
DND, Materiel Group |
juillet 2007 à août 2012 | août 8, 2012 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director Professional Services Business Initiatives
PWGSC, Acquisitions |
juin 2009 à novembre 2011 | Pas une charge désignée |
Director Software Procurement
PWGSC, Acquisitions |
mai 2008 à octobre 2008 | Pas une charge désignée |
Manager Procurement
PWGSC, Acquisitions |
septembre 1986 à mai 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Capital Investment Advisor
DND, Royal Canadian Navy Capital Program Coordination |
juillet 2010 Note 3 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Life Cycle Material Manager of the Strategic HF/LF systems
Department of National Defence, Director General Information Management Operations (DGIMO)/ Director Strategic C |
juillet 2008 à août 2015 | Pas une charge désignée |