Engineering services, particularly with respect submarine refitting and maintenance.
Mike Whalley, President
Adresse :
75 Albert Street, Suite 800
Ottawa, ON K1P 5E7
Canada
Numéro de téléphone :
613-567-2764
Poste
2231
Numéro de fax :
613-567-9083
CSMG Inc. dba Babcock Canada ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CSMG Inc. dba Babcock Canada | 2024-02-28 | actuel |
CSMG Inc. dba Babcock Canada | 2010-10-14 | 2024-02-28 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jerry McLean | 2021-11-22 | Actuel |
Mike Whalley | 2017-05-01 | 2021-11-22 |
Mark Dixon | 2012-11-01 | 2017-05-01 |
Michel Bouchard | 2010-10-14 | 2011-06-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Lieutenant Commander
DND, Navy |
janvier 1986 à janvier 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
DND, Materiel Group |
juillet 2007 à août 2012 | août 8, 2012 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Captain
Department of National Defence, Royal Canadian Air Force |
1989 à décembre 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Department of National Defence, Air Force |
janvier 1987 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Lieutenant Colonel
DND, Royal Canadian Air Force |
octobre 1998 à octobre 2018 | Pas une charge désignée |
Lieutenant Colonel
DND, Royal Canadian Air Force |
octobre 1998 à octobre 2018 | Pas une charge désignée |