Objets | Détails | Catégories |
---|---|---|
Marchés publics
|
Government contracts pursued in the domains of in-service support, equipment management and training.
|
Politique ou Programme
|
Engineering services, particularly with respect submarine refitting and maintenance.
Jerry McLean, Chief Executive Officer
Adresse :
75 Albert Street, Suite 800
Ottawa, ON K1P 5E7
Canada
Numéro de téléphone :
613-567-2764
CSMG Inc. dba Babcock Canada ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CSMG Inc. dba Babcock Canada | 2024-02-28 | actuel |
CSMG Inc. dba Babcock Canada | 2010-10-14 | 2024-02-28 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jerry McLean | 2021-11-22 | Actuel |
Mike Whalley | 2017-05-01 | 2021-11-22 |
Mark Dixon | 2012-11-01 | 2017-05-01 |
Michel Bouchard | 2010-10-14 | 2011-06-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
PWGSC, Acquisitions |
janvier 2012 à mars 2019 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
DND, Materiel Group |
juillet 2007 à août 2012 | août 8, 2012 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commander
Department of National Defence, Royal Canadian Navy |
août 1980 à mai 2013 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
PWGSC, Acquisitions |
janvier 2012 à mars 2019 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Captain
Department of National Defence, Royal Canadian Air Force |
1989 à décembre 1998 | Pas une charge désignée |