As Canada’s fifteen leading research universities, the U15 undertake nearly 90 percent of contracted research between the private sector and Canadian universities. The U15 are ranked among the world’s premier research institutions and represent a research enterprise that is valued at over $5 billion in annual research income. Collectively, we produce more than 75 percent of all doctorates awarded in Canada – the talent that drives our national innovation enterprise.
Chad Gaffield, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet :
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 25 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 0,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 0,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 0,00 $ | Oui |
Adresse :
360 Albert Street
Suite 1425
Ottawa, ON K1R 7X7
Canada
Numéro de téléphone :
613-695-5155
Numéro de fax :
613-695-7955
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
U15-Group of Canadian Research Universities/U15-Regroupement des universités de recherche du Canada | 2024-04-30 | actuel |
U15-Group of Canadian Research Universities/U15-Regroupement des universités de recherche du Canada | 2012-05-01 | 2024-04-30 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chad Gaffield | 2022-04-15 | Actuel |
Gilles Patry | 2017-10-01 | 2022-04-15 |
Suzanne Corbeil | 2012-05-01 | 2017-10-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President and CEO
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, President's Office |
septembre 2006 à août 2014 | août 31, 2014 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President and CEO
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, President's Office |
septembre 2006 à août 2014 | août 31, 2014 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Taylor Bachrach |
novembre 2019 à septembre 2022 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Nathan Cullen |
juin 2018 à octobre 2019 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Don Davies |
février 2018 à juin 2018 | Pas une charge désignée |