Nombre total de rapports de communication : 304
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The National Airlines Council of Canada (NACC) represents the interests of large air carriers in Canada. The NACC advocates for safe, secure, sustainable and competitive air travel by promoting the development of a legislative, policy and regulatory framework necessary to foster a world-class air transportation system.
Marc-Andre O'Rourke, Director
Adresse :
116 Lisgar Street, Suite 600
Ottawa, ON K2P 0C2
Canada
Numéro de téléphone :
613-231-7223
Poste
101
Numéro de fax :
613-248-4566
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
National Airlines Council of Canada/Conseil national des lignes aériennes du Canada | 2012-05-08 | 2024-08-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jeff Morrison | 2022-07-25 | 2024-08-16 |
Suzanne Acton-Gervais | 2021-12-20 | 2022-07-25 |
MIKE MCNANEY | 2019-11-04 | 2021-12-20 |
MASSIMO BERGAMINI | 2016-12-05 | 2019-10-21 |
Marc-Andre O'Rourke | 2012-05-08 | 2016-11-16 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Legal Counsel
Canadian Air Transport Security Authority, Legal Services |
février 2003 à janvier 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Legal Counsel
Canadian Air Transport Security Authority, Legal Services |
février 2003 à janvier 2012 | Pas une charge désignée |