Nombre total de rapports de communication : 304
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The National Airlines Council of Canada (NACC) represents the interests of large air carriers in Canada. The NACC advocates for safe, secure, sustainable and competitive air travel by promoting the development of a legislative, policy and regulatory framework necessary to foster a world-class air transportation system.
MIKE MCNANEY, President and CEO
Adresse :
116 Lisgar Street, Suite 600
Ottawa, ON K2P 0C2
Canada
Numéro de téléphone :
613-238-4371
Numéro de fax :
613-238-8642
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
National Airlines Council of Canada/Conseil national des lignes aériennes du Canada | 2012-05-08 | 2024-08-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jeff Morrison | 2022-07-25 | 2024-08-16 |
Suzanne Acton-Gervais | 2021-12-20 | 2022-07-25 |
MIKE MCNANEY | 2019-11-04 | 2021-12-20 |
MASSIMO BERGAMINI | 2016-12-05 | 2019-10-21 |
Marc-Andre O'Rourke | 2012-05-08 | 2016-11-16 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of the Minister for International Trade |
octobre 1993 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Peter Milliken, MP |
novembre 1988 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Assistant
Office of Hon. Doug Frith, MP, House of Commons |
février 1988 à novembre 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of the Minister for International Trade |
octobre 1993 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Peter Milliken, MP |
novembre 1988 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Assistant
Office of Hon. Doug Frith, MP, House of Commons |
février 1988 à novembre 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Employer Representative
Human Resources Development Canada, Employment Insurance Board of Referees |
juin 2000 à juillet 2005 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Industry Canada, Internal Trade Secretariat |
janvier 1994 à novembre 1995 | Pas une charge désignée |
Research Officer
Canadian International Trade Tribunal, Research |
octobre 1990 à octobre 1993 | Pas une charge désignée |
Summer student
Department of National Defence, ADM (Personnel) Branch |
mai 1990 à mai 1990 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of National Defence, ADM (Personnel) Branch |
décembre 1989 à décembre 1989 | Pas une charge désignée |
Summer student
Department of National Defence, ADM (Personnel) Branch |
mai 1989 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Summer student
Department of National Defence, ADM (Personnel) Branch |
mai 1988 à août 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Inspector-instructor dangerous goods
Transport Canada, Transportation of Dangerous Goods |
mai 2010 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
Civil Aviation Safety Inspector, Cabin safety standards
Transport Canada, Civil Aviation |
novembre 2008 à mai 2010 | Pas une charge désignée |