Grain Farmers of Ontario represents the interests of Ontario’s 28,000 growers of barley, corn, oats, soybeans, and wheat.
BARRY SENFT, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-05-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 1 046 238,00 $ | Oui |
Adresse :
679 Southgate Drive
Guelph, ON N1G 4S2
Canada
Numéro de téléphone :
519-767-6537
Numéro de fax :
519-767-9713
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Grain Farmers of Ontario | 2024-04-03 | actuel |
Grain Farmers of Ontario | 2012-05-16 | 2024-04-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Crosby Devitt | 2020-05-01 | Actuel |
BARRY SENFT | 2012-05-16 | 2020-05-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Counsellor (Agriculture)
Canadian Mission to the European Union, Ariculture |
août 2007 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Deputy Director
Agriculture and Agri-Food Canada, Marketing and Industry Services |
septembre 2003 à juillet 2007 | Pas une charge désignée |
Manager, National Affairs
Canadian Grain Commission, Executive Branch |
septembre 1999 à août 2003 | Pas une charge désignée |