Simon Fraser University (SFU) is consistently ranked as one of the leading comprehensive universities in Canada. SFU’s exceptional reputation and breadth of learning opportunities attract a diverse student population from around British Columbia (BC) and the world. SFU’s vision is to be the leading engaged university defined by its dynamic integration of innovative education, cutting-edge research, and far-reaching community engagement.
Joy Johnson, President & Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 50 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 2 913 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 11 727 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 308 000,00 $ | Oui |
Foreign | 1 102 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 267 000,00 $ | Oui |
Municipal Government | 40 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 5 926 000,00 $ | Oui |
Other Provincial Governments | 23 000,00 $ | Oui |
Provincial Government | 144 073 000,00 $ | Oui |
Adresse :
8888 University Drive
Burnaby, BC V5A 1S6
Canada
Numéro de téléphone :
778-782-9841
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Simon Fraser University | 2024-05-09 | actuel |
Simon Fraser University | 2012-10-01 | 2024-05-09 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Joy Johnson | 2020-08-31 | Actuel |
Andrew Petter | 2012-10-01 | 2020-08-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Natural Sciences and Engineering Research Council, Network of Centres for Excellence |
juin 2009 à juin 2014 | Pas une charge désignée |