Nombre total de rapports de communication : 100
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Right To Play is an international non-governmental organization which uses sport and play to educate and empower children, youth and communities to overcome the effects of poverty, conflict and disease. As a child centered organization, Right To Play promotes the rights and interests of all children and youth.
Johann Olav Koss, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires étrangères, Commerce international et Développement | 5 032 572,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Aboriginal Affairs | 1 025 000,00 $ | Oui |
Ontario Ministry of Children and Youth Services | 12 000,00 $ | Oui |
Adresse :
65 Queen Street West
Thompson Building, Suite 1900
Toronto, ON, ON M6J 1R7
Canada
Numéro de téléphone :
416-498-1922
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Right To Play | 2024-02-21 | actuel |
Right To Play | 2013-10-28 | 2024-02-21 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Susan McIsaac | 2021-01-01 | Actuel |
Kevin Frey | 2015-08-04 | 2021-01-01 |
Johann Olav Koss | 2013-10-28 | 2015-06-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.