Founded in 1992, Nutrition International is a global organization dedicated to delivering proven nutrition interventions to those who need them most. Working in partnership with countries, donors and implementers, our experts conduct cutting-edge nutrition research, support critical policy formulation, and integrate nutrition into broader development programs. In more than 60 countries, primarily in Asia and Africa, Nutrition International nourishes people to nourish life.
Joel Spicer, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2017-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 30 000 000,00 $ | Oui |
Adresse :
180 Elgin Street, 10th Floor
Ottawa, ON K2P 2K3
Canada
Numéro de téléphone :
613-782-6800
Numéro de fax :
613-782-6838
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Nutrition International/ | 2024-03-31 | actuel |
Nutrition International/ | 2017-04-04 | 2024-03-31 |
Micronutrient Initiative/Initiative pour les micronutriments | 2015-01-20 | 2017-04-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
International Development, Office of the Minister |
2013 à 2015 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Industry, Office of the Minister |
2012 à 2013 | Pas une charge désignée |
Director or Communications
Office of the Minister of State, Agriculture |
2011 à 2012 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Natural Resources, Office of the Minister |
2010 à 2011 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Public Works, Office of the Minister |
2009 à 2010 | Pas une charge désignée |
Deputy Director of Communications
Public Works, Office of the Minister |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
Public Agriculture adn Agri-Food, Office of the Minister |
2007 à 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
International Development, Office of the Minister |
2013 à 2015 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Industry, Office of the Minister |
2012 à 2013 | Pas une charge désignée |
Director or Communications
Office of the Minister of State, Agriculture |
2011 à 2012 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Natural Resources, Office of the Minister |
2010 à 2011 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Public Works, Office of the Minister |
2009 à 2010 | Pas une charge désignée |
Deputy Director of Communications
Public Works, Office of the Minister |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Press Secretary
Public Agriculture adn Agri-Food, Office of the Minister |
2007 à 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Assistant
Service Canada, Labour Market Information |
2009 à 2011 | Pas une charge désignée |
Clerk
Citizenship adn Immigration Canada, Case Processing Center |
2009 à 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Manager
Canadian International Development Agency, Multilateral |
1999 à 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Parliament of Canada, Parliamentary offices |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Parliament of Canada, Parliamentary offices |
2003 à 2007 | Pas une charge désignée |