A trade association of record companies and other associated businesses in the recording industry in Canada. The objects of the association are to promote and further the interests of its members; that is, by programs, collect and disseminate statistics of general interest to the industry, study and organize responses to problems common to the industry and to make representations to government and other public authorities.
Patrick Rogers, CEO
Adresse :
85 Mowat Avenue
Toronto, ON M6K 3E3
Canada
Numéro de téléphone :
416-967-7272
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Music Canada | 2024-05-08 | actuel |
Music Canada | 2011-10-11 | 2024-05-08 |
Canadian Recording Industry Association/L'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement | 2009-11-09 | 2011-10-11 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Patrick Rogers | 2021-01-11 | Actuel |
Jackie Dean | 2020-06-18 | 2021-01-11 |
GRAHAM HENDERSON | 2005-02-23 | 2020-06-18 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Policy to the Minister of Canadian Heritage and Official Languages
Department of Canadian Heritage and Official Languages, Minister's Office |
août 2013 à novembre 2015 | novembre 4, 2015 |
Manager of Parliamentary Affairs and Issues Advisor
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
octobre 2009 à août 2013 | août 6, 2013 |
Special Assistant to the Minister of Natural Resources
Natural Resources Canada, Minister's Office |
décembre 2008 à octobre 2009 | octobre 6, 2009 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Parliamentary Affairs and Caucus Liaison
Minister of Labour, Minister of Status of Women, Minister of Labour, Minister of Status of Women's Office |
mai 2015 à novembre 2015 | novembre 5, 2015 |