Nombre total de rapports de communication : 329
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
We will promote and assist in the development and use of the Trans Canada Trail, by supporting success at the local level in the continued improvement and enhancement of this national network. Our dream of a cross-country Trail is now a reality. Our bold goal, nearly 25 years in the making, was achieved with the help of our partners, donors and all levels of government. The Trans Canada Trail now consists of more than 28,000 kilometres of multi-use recreational trails, linking Canada and Canadians. Post-connection, our mission is now to continue to enhance and improve the Trail by garnering support and continuing to nurture valuable relationships with Trail enthusiasts and partners across the country.
Eleanor McMahon, President & CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 73 000,00 $ | Oui |
Parks Canada | 9 000 000,00 $ | Oui |
Adresse :
321 de la Commune West
Montreal, QC H2Y 2E1
Canada
Numéro de téléphone :
514-485-4341
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Trans Canada Trail/Sentier Transcanadien | 2015-06-09 | 2024-03-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Eleanor McMahon | 2020-03-26 | 2024-03-16 |
Deborah Apps | 2015-06-09 | 2020-03-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Health Canada, First Nations and Inuit Health Branch |
juillet 2012 à janvier 2013 | Pas une charge désignée |
Manager, Legislative Initiatives
Health Canada, First Nations and Inuit Health Branch |
avril 2011 à juillet 2012 | Pas une charge désignée |
Manager, Office of Policy Development
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
août 2009 à avril 2011 | Pas une charge désignée |
Senior Regulatory Advisor
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
octobre 2008 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Manager, Legislative and Regulatory Affairs
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
février 2006 à octobre 2008 | Pas une charge désignée |
Manager, Corporate Policy
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
octobre 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
septembre 2002 à octobre 2005 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst, Legislative and Regulatory Affairs
Fisheries and Oceans Canada, Policy Branch |
juillet 2001 à septembre 2002 | Pas une charge désignée |
Regulatory Analyst, Legislative Services
Environment Canada, Canadian Wildlife Service |
janvier 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Regulatory Analyst, Regulations and Compliance
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
janvier 2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
Marketing Officer
Health Canada, Health Promotion and Programs Branch |
septembre 1999 à janvier 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Consultant
Department of Foreign Affairs and International Trade, Department of Foreign Affairs and International Trade |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
Political Staff
Parliament of Canada, Parliament |
1985 à 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Health Canada, First Nations and Inuit Health Branch |
juillet 2012 à janvier 2013 | Pas une charge désignée |
Manager, Legislative Initiatives
Health Canada, First Nations and Inuit Health Branch |
avril 2011 à juillet 2012 | Pas une charge désignée |
Manager, Office of Policy Development
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
août 2009 à avril 2011 | Pas une charge désignée |
Senior Regulatory Advisor
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
octobre 2008 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Manager, Legislative and Regulatory Affairs
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
février 2006 à octobre 2008 | Pas une charge désignée |
Manager, Corporate Policy
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
octobre 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
septembre 2002 à octobre 2005 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst, Legislative and Regulatory Affairs
Fisheries and Oceans Canada, Policy Branch |
juillet 2001 à septembre 2002 | Pas une charge désignée |
Regulatory Analyst, Legislative Services
Environment Canada, Canadian Wildlife Service |
janvier 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Regulatory Analyst, Regulations and Compliance
Health Canada, Healthy Environments and Consumer Safety Branch |
janvier 2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
Marketing Officer
Health Canada, Health Promotion and Programs Branch |
septembre 1999 à janvier 2000 | Pas une charge désignée |