BIOTECANADA IS A NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION THAT IS THE VOICE FOR BIOTECHNOLOGY IN CANADA. BIOTECANADA IS DEDICATED TO THE SUSTAINABLE COMMERCIAL DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY IN CANADA. IT FOCUSES ON THE ISSUES AND ACTIVITIES AFFECTING THE CANADIAN BIOTECHNOLOGY COMMUNITY, BOTH NATIONALLY AND INTERNATIONALLY. BIOTECANADA IS INVOLVED IN MANY INITIATIVES TO ADDRESS THESE ISSUES, INCLUDING REGULATORY AND POLICY ADVOCACY, FINANCE, AND THE COLLECTION AND DISSEMINATION OF MARKET INFORMATION. BIOTECANADA, IN PARTNERSHIP WITH THE REGIONAL BIOTECHNOLOGY ASSOCIATIONS, REPRESENTS 90 PERCENT OF THE CANADIAN BIOTECHNOLOGY COMMUNITY
ANDREW CASEY, President & CEO
Adresse :
600 - 1 NICHOLAS STREET
OTTAWA, ON K1N 7B7
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-5585
Poste
229
Numéro de fax :
613-563-8850
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
BIOTECANADA | 2024-04-01 | actuel |
BIOTECANADA | 2008-07-17 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
ANDREW CASEY | 2012-07-30 | Actuel |
Cate McCready | 2012-06-01 | 2012-07-30 |
Lynn Buchanan | 2012-05-07 | 2012-06-01 |
PETER BRENDERS | 2005-04-05 | 2012-05-07 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant and Press Secretary
Minister of State (Finance), Department of Finance |
1991 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant (Ontario)
PMO, PMO |
novembre 1997 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Director of Communications
Canadian Heritage, Minister's Office |
juillet 1997 à novembre 1997 | Pas une charge désignée |
Communications and Legislative Assistant
Indian Affairs and Northern Development, Ministers Office |
janvier 1994 à juin 1997 | Pas une charge désignée |