Hewlett Packard Enterprise Canada Co. (formerly Hewlett Packard Canada Co.) was established in Montreal, Quebec in 1961, and is a leading provider of information technology in Canada.
Mike Hilton, President
Adresse :
5150 Spectrum Way
Suite 400
Mississauga, ON L4W 5G2
Canada
Numéro de téléphone :
844-579-4351
Hewlett Packard Enterprise Canada CIE. / Hewlett Packard Enterprise Canada Co. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Hewlett Packard Enterprise Canada Co./Hewlett Packard Enterprise Canada CIE. | 2024-04-01 | actuel |
Hewlett Packard Enterprise Canada Co./Hewlett Packard Enterprise Canada CIE. | 2017-02-28 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mike Hilton | 2021-01-30 | Actuel |
Paula Hodgins | 2018-12-03 | 2021-01-30 |
Steve Hershkowitz | 2018-10-01 | 2018-12-03 |
John Dathan | 2017-10-27 | 2018-10-01 |
Charles Atkinson | 2017-02-28 | 2017-10-27 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director & Senior Advisor
Shared Services Canada, CTO Branch |
août 2011 à mars 2020 | Pas une charge désignée |
Director & Senior Advisor (Enterprise & Solution Architect)
Public Works and Government Services Canada, CTO Branch |
août 2010 à juillet 2011 | Pas une charge désignée |
Assistant Director
Statistics Canada, Informatics Branch |
avril 1985 à juillet 2010 | Pas une charge désignée |