Enseignement et recherche universitaires.
François GAGNON, Directeur général
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Autre fédéral | 5 456 000,00 $ | Oui |
Chaires de recherche du Canada | 680 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 14 578 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 4 779 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 18 000,00 $ | Oui |
Municipal - Montréal | 4 000,00 $ | Oui |
Provincial - Québec | 227 847 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, QC H3C 1K3
Canada
Numéro de téléphone :
514-396-8800
Poste
7665
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
/École de technologie supérieure (ÉTS) | 2024-04-11 | actuel |
/École de technologie supérieure (ÉTS) | 2017-05-26 | 2024-04-11 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kathy Baig | 2024-06-10 | Actuel |
François GAGNON | 2019-06-10 | 2024-06-10 |
Cédrick PAUTEL | 2019-04-17 | 2019-06-10 |
Pierre Dumouchel | 2017-05-26 | 2019-04-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Conseillère principale en politiques
Environnement Canada, Cabinet du ministre |
juillet 2009 à janvier 2011 | janvier 31, 2011 |
Conseillère principale en politiques
Justice Canada, Cabinet du ministre |
septembre 2008 à juin 2009 | juin 30, 2009 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Conseillère principale en politiques
Environnement Canada, Cabinet du ministre |
juillet 2009 à janvier 2011 | janvier 31, 2011 |
Conseillère principale en politiques
Justice Canada, Cabinet du ministre |
septembre 2008 à juin 2009 | juin 30, 2009 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative assistant and press secretary
House of Commons, Office of Marc Garneau |
octobre 2008 à avril 2010 | Pas une charge désignée |