The Association of Universities and Colleges of Canada has represented Canada's universities since 1911. We are the voice of Canada's universities. Our advocacy ensures that higher education is recognized as vital to Canada's prosperity and quality of life as a knowledge-based society and economy. We are a non-governmental and not-for-profit organization, funded through membership fees and revenues from contract management services and publications. Our mandate is to facilitate the development of public policy on higher education and to encourage cooperation among universities and governments, industry, communities, and institutions in other countries. We provide services to member universities in three main areas: public policy and advocacy; communication, research and information-sharing; and scholarships and international programs.
Paul Davidson, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 24 775,00 $ | Non |
Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC) | 39 967,00 $ | Oui |
Agence canadienne de développement international (ACDI) | 8 981 912,00 $ | Oui |
International Development Research Centre | 456 068,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 11 654,00 $ | Oui |
Adresse :
350 Albert Street, Suite 600
Ottawa, ON K1R 1B1
Canada
Numéro de téléphone :
613-563-1236
Poste
232
Numéro de fax :
613-563-9745
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Universities Canada/Universités Canada | 2024-03-18 | actuel |
Universities Canada/Universités Canada | 2015-04-22 | 2024-03-18 |
Association of Universities and Colleges of Canada/Association des universités et collèges du Canada | 2008-08-15 | 2015-04-22 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Gabriel Miller | 2024-03-18 | Actuel |
Philip Landon | 2023-07-01 | 2024-03-18 |
Paul Davidson | 2009-05-11 | 2023-07-01 |
CLAIRE M. MORRIS | 2005-06-07 | 2009-05-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, International Relations
Natural Resources Canada, Mining and Mineral Sciences Laboratories |
février 2001 à février 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Natural Resources Canada, Office of the Minister |
novembre 2005 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor and Director of Parliamentary Affairs
Minister of State (Public Health), Health Canada, Office of the Minister of State |
décembre 2003 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of Carolyn Bennett, MP St. Paul's Ontario |
février 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Health Canada, Policy Development Division, Health Promotions Branch |
janvier 1998 à décembre 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Research Analyst
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, Resolution and Individual Affairs |
octobre 2010 à novembre 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Stakeholder Engagement Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, Inter-American Relations & Regional Policy |
avril 2008 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |
Public Affairs Program Manager
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, Mexico and North America Divisio |
mars 2005 à août 2006 | Pas une charge désignée |
Researcher
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, Mexico Division |
avril 2004 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Advisor
Natural Sciences and Engineering Research Council, Public Affairs, External Relations and Communications Division |
septembre 2008 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Analyst
Department of the Secretary of State of Canada, Education Support Branch |
1983 à 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade, Office of the Minister of International Trade |
septembre 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade, Office of the Minister for International Trade |
juin 1999 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Department of Human Resources Development Canada, Office of the Minister of Human Resources Development Canada |
octobre 1996 à juin 1999 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of Stan Keyes, M.P. (Hamilton West) |
1991 à 1992 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Office of John Manley, M.P. (Ottawa-South) |
septembre 1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Page
House of Commons, Parliamentary Page Programme |
août 1988 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Citizenship and Immigration Canada, Strategic Policy Branch |
2006 Note 3 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Department of Foreign Affairs and International Trade, Youth Mobility and Academic Relations |
2004 à 2006 | Pas une charge désignée |
Junior Policy Analyst/Policy Analyst
Human Resources and Skills Development Canada, Canada Student Loans Program |
2002 à 2004 | Pas une charge désignée |
Junior Communications Officer
Canadian Food Inspection Agency, Communications Branch |
2001 à 2001 | Pas une charge désignée |
Page
House of Commons, House of Commons |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Commercial Officer, Educaiton Marketing Group
Foreign Affairs and International Trade Canada, Trade Section |
janvier 2005 à octobre 2005 | Pas une charge désignée |
Special Projects Officer, Southeast Asia Division
Foreign Affairs and International Trade Canada, Trade Section |
juin 2004 à janvier 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyst
Parliament of Canada, Library of Parliament |
janvier 2009 à mars 2011 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Natural Resources Canada, Office of Energy Efficientcy |
mars 2008 à janvier 2009 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Intern
House of Commons, Office of Bob Mills; Office of Michael Ignatieff |
septembre 2006 à juin 2007 | Pas une charge désignée |