Universities Canada has represented Canada's universities since 1911. We are the voice of Canada's universities. Our advocacy ensures that higher education is recognized as vital to Canada's prosperity and quality of life as a knowledge-based society and economy. We are a non-governmental and not-for-profit organization, funded through membership fees and revenues from contract management services and publications. Our mandate is to facilitate the development of public policy on higher education and to encourage cooperation among universities and governments, industry, communities, and institutions in other countries. We provide services to member universities in three main areas: public policy and advocacy; communication, research and information-sharing; and scholarships and international programs.
Philip Landon, Interim President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 25 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 25 000,00 $ | Oui |
Conseil national de recherches (CNRC) | 1 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 25 000,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 129 791,00 $ | Oui |
Adresse :
350 Albert Street, Suite 1710
Ottawa, ON K1R 1B1
Canada
Numéro de téléphone :
613-563-1236
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Universities Canada/Universités Canada | 2024-03-18 | actuel |
Universities Canada/Universités Canada | 2015-04-22 | 2024-03-18 |
Association of Universities and Colleges of Canada/Association des universités et collèges du Canada | 2008-08-15 | 2015-04-22 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Gabriel Miller | 2024-03-18 | Actuel |
Philip Landon | 2023-07-01 | 2024-03-18 |
Paul Davidson | 2009-05-11 | 2023-07-01 |
CLAIRE M. MORRIS | 2005-06-07 | 2009-05-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Policy Analyst
Environment and Climate Change Canada, Meteorological Service |
février 2019 à juin 2019 | Pas une charge désignée |
Program Assistant
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, Northern Affairs Office |
septembre 2017 à décembre 2017 | Pas une charge désignée |
Junior Environmental Officer
Environment and Climate Change Canada, Environmental Protection Branch |
mai 2017 à août 2017 | Pas une charge désignée |
Youth Engagement Assistant
Environment and Climate Change Canada, Meteorological Service of Canada |
janvier 2017 à mai 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Treasury Board Secretariat, Service Management, Digital Policy and Service Sector |
mai 2021 à août 2022 | Pas une charge désignée |
Junior Policy Analyst
Environment and Climate Change Canada, Sustainability Directorate, Strategic Policy Branch |
mai 2020 à décembre 2020 | Pas une charge désignée |
Junior Program Officer
Canadian Heritage, Official Languages Branch |
mai 2019 à août 2019 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Office of MP Guy Caron |
mai 2018 à juillet 2018 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Office of MP Hélène Laverdière |
septembre 2017 à décembre 2017 | Pas une charge désignée |
Tour Guide
House of Commons, Library of Parliament |
mai 2017 à septembre 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of MP Julie Dzerowicz |
février 2021 à janvier 2023 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Issues Manager
House of Commons, Offices of the Leader and Whip of the New Democratic Party of Canada |
décembre 2021 à avril 2023 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Jenny Kwan MP |
juin 2020 à décembre 2021 | Pas une charge désignée |
Communications and Stakeholder Engagement Officer
Ship-source Oil Pollution Fund/ Fund for Rail Accidents Involving Designated Goods, Corporate Services |
mars 2020 à juin 2020 | Pas une charge désignée |
House Leader's Assistant
House of Commons, Office of the House Leader of the New Democratic Party of Canada |
janvier 2020 à mars 2020 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Office of Matthew Dubé, MP |
janvier 2018 à octobre 2019 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Office of Irene Mathyssen MP |
juillet 2017 à décembre 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Telephone Interviewer
Statistics Canada, Statistical Survey Operations |
septembre 2015 à février 2016 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Guide
Parliament of Canada, Library of Parliament |
mai 2015 à septembre 2015 | Pas une charge désignée |
Telephone Interviewer
Statistics Canada, Statistical Survey Operations |
mars 2015 à mai 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member's Assistant
House of Commons, Office of Alistair MacGregor, MP |
janvier 2018 à mars 2022 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, Office of Murray Rankin, MP |
mai 2017 à janvier 2018 | Pas une charge désignée |