NATIONAL TRADE ASSOCIATION OF FEDERALLY INSPECTED MEAT PACKERS/ PROCESSORS. Canadian Meat Council SERVES AS A VEHICLE TO EXPRESS THE COLLECTIVE VIEWS OF THE MEMBERSHIP AND TO SPEAK FOR THE MEAT PACKING/ PROCESSING INDUSTRY IN CANADA AND TO CONTRIBUTE TO THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY DOMESTICALLY AND INTERNATIONALLY.
Jim Laws, Executive Director
Adresse :
955 Green Valley Crescent
Suite 305
Ottawa, ON K2C 3V4
Canada
Numéro de téléphone :
613-729-3911
Numéro de fax :
613-729-4997
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Meat Council/Conseil des Viandes du Canada | 2024-05-14 | actuel |
Canadian Meat Council/Conseil des Viandes du Canada | 2008-08-07 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Christopher White | 2017-03-13 | Actuel |
Jim Laws | 2005-07-22 | 2017-03-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief Dairy Processing & Marketing Services
Agriculture Canada, Markets and Industry Services Branch |
décembre 1990 à mai 1994 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Analyst
Agriculture Canada, International Trade Policy Directorate |
février 1989 à décembre 1990 | Pas une charge désignée |