NATIONAL TRADE ASSOCIATION OF FEDERALLY INSPECTED MEAT PACKERS/ PROCESSORS. Canadian Meat Council SERVES AS A VEHICLE TO EXPRESS THE COLLECTIVE VIEWS OF THE MEMBERSHIP AND TO SPEAK FOR THE MEAT PACKING/ PROCESSING INDUSTRY IN CANADA AND TO CONTRIBUTE TO THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY DOMESTICALLY AND INTERNATIONALLY.
Jim Laws, Executive Director
Adresse :
1545 Carling Avenue
Suite 407
Ottawa, ON K1Z 8P9
Canada
Numéro de téléphone :
613-729-3911
Numéro de fax :
613-729-4997
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Meat Council/Conseil des Viandes du Canada | 2024-05-14 | actuel |
Canadian Meat Council/Conseil des Viandes du Canada | 2008-08-07 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Christopher White | 2017-03-13 | Actuel |
Jim Laws | 2005-07-22 | 2017-03-13 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director Corporate Relations and Strategic Planning
CBC/Radio-Canada, Corporate Relations and Strategic Planning |
novembre 1997 à mars 1999 | Pas une charge désignée |
International Business Development Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade, Services Industry and Transportation Division |
juin 1993 à juin 1995 | Pas une charge désignée |
Program Planning Officer
Petro-Canada International Assistance Corporation, Petro-Canada International Assistance Corporation |
juin 1983 à août 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief Dairy Processing & Marketing Services
Agriculture Canada, Markets and Industry Services Branch |
décembre 1990 à mai 1994 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Analyst
Agriculture Canada, International Trade Policy Directorate |
février 1989 à décembre 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Ambassador of Canada
Foreign Affairs and International Trade Canada, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Yemen |
septembre 2007 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Director General
Foreign Affairs and International Trade Canada, Trade Commissioner Service Initiatives |
septembre 2006 à août 2007 | Pas une charge désignée |
Director Latin America, Caribbean, Middle East and Africa
International Trade Canada, Bilateral Commercial Relations Division |
août 2005 à août 2006 | Pas une charge désignée |
Consul General of Canada
International Trade Canada, Sao Paulo, Brazil |
septembre 2002 à juillet 2005 | Pas une charge désignée |
Director
International Trade Canada, South America Division |
septembre 2000 à août 2002 | Pas une charge désignée |
Deputy Director, International Business Development
Foreign Affairs and International Trade Canada, South America Division |
octobre 1999 à août 2000 | Pas une charge désignée |
Counsellor Commercial Japan
Foreign Affairs and International Trade Canada, Embassy of Canada |
août 1994 à septembre 1999 | Pas une charge désignée |
Deputy Director
Foreign Affairs and International Trade Canada, Technical Barriers and Regulations Division |
juillet 1993 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |
Senior Officer, Standards and Enforcement
Foreign Affairs and International Trade Canada, Trade Rules Division |
septembre 1992 à juin 1993 | Pas une charge désignée |
Negotiations Officer
Foreign Affairs and International Trade Canada, Office of Trilateral Trade Negotiations |
septembre 1991 à août 1992 | Pas une charge désignée |
Counsellor Commercial France
Foreign Affairs and International Trade Canada, Embassy of Canada Paris, France |
août 1987 à août 1991 | Pas une charge désignée |
Associate Director
Agriculture and Agri-Food Canada, International Market Development Division |
septembre 1983 à juillet 1987 | Pas une charge désignée |
Senior International Market Development Officer
Agriculture and Agri-Food Canada, International Market Development Division |
septembre 1980 à août 1983 | Pas une charge désignée |
First Secretary Commercial
Foreign Affairs and International Trade Canada, Embassy of Canada in Washington, DC |
août 1977 à août 1980 | Pas une charge désignée |
Senior Secretariat Officer Parliamentary Relations
Agriculture and Agri-Food Canada, Office of the Deputy Minister |
juillet 1974 à juillet 1977 | Pas une charge désignée |
Registration and Enforcement Officer
Agriculture Canada, Plant Products Division |
juin 1971 à juin 1974 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director Corporate Relations and Strategic Planning
CBC/Radio-Canada, Corporate Relations and Strategic Planning |
novembre 1997 à mars 1999 | Pas une charge désignée |
International Business Development Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade, Services Industry and Transportation Division |
juin 1993 à juin 1995 | Pas une charge désignée |
Program Planning Officer
Petro-Canada International Assistance Corporation, Petro-Canada International Assistance Corporation |
juin 1983 à août 1985 | Pas une charge désignée |