SNC-Lavalin is one of the leading groups of engineering and construction companies in the world, and a global leader in the ownership and management of infrastructure. Founded in 1911, SNC-Lavalin is acknowledged for its world class technical expertise, project and construction management and procurement and financial arrangement services - all delivered locally to clients anywhere in the world through its extensive international network of offices, partners and suppliers.
Robert Card, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC) | 67 157,00 $ | Oui |
Adresse :
170 Laurier Ave, West, Suite 1100
Ottawa, ON K1P 5V5
Canada
Numéro de téléphone :
514-393-1000
SNC-Lavalin Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
AtkinsRéalis/ | 2024-04-30 | actuel |
AtkinsRéalis/ | 2023-09-19 | 2024-04-30 |
SNC-Lavalin Inc. | 2008-08-13 | 2023-09-19 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Ian Edwards | 2019-07-11 | Actuel |
Neil Bruce | 2015-10-05 | 2019-07-11 |
Robert Card | 2012-10-01 | 2015-10-05 |
Ian A. Bourne | 2012-03-26 | 2012-10-01 |
Pierre Duhaime | 2009-05-07 | 2012-03-26 |
Jacques Lamarre | 2005-08-10 | 2009-05-07 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Economist
Natural Resources Canada, Natural gas Division |
juin 1986 à février 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Economist
Natural Resources Canada, Natural gas Division |
juin 1986 à février 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
ADM Policy
Department of Citizenship and Immigration, Policy Branch |
septembre 2003 à décembre 2005 | Pas une charge désignée |
ADM Policy
Dept of Industry, Science and Technology, Policy Sector |
août 1997 à août 2003 | Pas une charge désignée |
Assistant Secretary Priorities and Planning
Privy Council Office, Priorities and Planning Secretariat |
mars 1983 à septembre 1987 | Pas une charge désignée |
Director General Energy Strategy then Deputy Administrator Canadian Oil and Gas Lands
Department of Energy Mines and Resources, Policy Branch |
février 1981 à mars 1983 | Pas une charge désignée |
Foreign Service Officer
Department of External Affairs, various |
juin 1966 à février 1981 | Pas une charge désignée |