Mandated by the Province of Alberta and operating under the Post Secondary Learning Act (Alberta) the U of C provides post secondary education, research and community service through 16 Faculties, numerous institutes and centres and through a Continuing Education unit. The U of C collaborates with industry and other education providers in providing both undergraduate and graduate education and life-long learning opportunities. The U of C also accepts international students and engages in international activities in connection with the above. Enterprise revenue, including research commercialization, and corporate and individual fundraising, augments government revenue sources.
Edward McCauley, President & Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 8 126 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 12 616 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 30 820 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 7 898 000,00 $ | Oui |
Foreign | 34 573 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 50 044 000,00 $ | Oui |
Municipal | 3 823 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 43 087 000,00 $ | Oui |
Other Provinces | 10 102 000,00 $ | Oui |
Provincial | 692 013 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 707 000,00 $ | Oui |
Adresse :
2500 University Drive
Calgary, AB T2N 1N4
Canada
Numéro de téléphone :
403-220-5617
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
University of Calgary | 2024-04-16 | actuel |
University of Calgary | 2008-08-22 | 2024-04-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Edward McCauley | 2019-01-01 | Actuel |
Elizabeth Cannon | 2010-07-01 | 2019-01-01 |
Dr. Harvey Weingarten | 2005-08-19 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor
Veteran's Affairs, Minister's Office |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor
Science, Research and Development, Secretary of State |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Industry, Minister's Office |
2001 à 2002 | Pas une charge désignée |
Project Manager
Statistics Canada, Census Division |
1996 à 1996 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Parliament of Canada, John Harvard, MP |
1996 à 2001 | Pas une charge désignée |