A not-for-profit trade association representing the interests of the owners and operators of foodservice establishments in Canada.
Shanna Munro, President and CEO
Adresse :
1155 Queen Street West
Toronto, ON M6J 1J4
Canada
Numéro de téléphone :
416-923-8146
Poste
4252
Numéro de fax :
416-923-1450
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Restaurants Canada | 2024-04-15 | actuel |
Restaurants Canada | 2016-01-27 | 2024-04-15 |
Canadian Restaurant and Foodservices Association operating as Restaurants Canada | 2014-03-13 | 2016-01-27 |
Canadian Restaurant and Foodservices Association | 2008-09-03 | 2014-03-13 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kelly Higginson | 2023-05-10 | Actuel |
Christian Buhagiar | 2022-09-06 | 2023-05-10 |
Roy Little | 2022-02-23 | 2022-09-06 |
Todd Barclay | 2020-08-31 | 2022-02-23 |
Roy Little | 2020-07-01 | 2020-08-31 |
Shanna Munro | 2016-06-01 | 2020-07-01 |
Donna Dooher | 2014-11-12 | 2016-06-01 |
Garth Whyte | 2009-06-15 | 2014-11-12 |
Douglas Needham | 1996-03-22 | 2009-06-15 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Officer
Canada Border Services Agency, Citizenship & Immigration |
octobre 2010 à mars 2011 | Pas une charge désignée |
Communications Consultant
Canadian Wheat Board, Agriculture and Agri-Food |
mars 2008 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |
Constituency Assistant
House of Commons, House of Commons |
septembre 1990 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant to Federal Minister
Energy Mines & Resources, Minister Office |
août 1985 à avril 1988 | Pas une charge désignée |