Sun Life Financial is an international financial services organization providing a diverse range of wealth accumulation and protection products and services to individuals and corporations, including life, health and disability insurance, pensions, annuities and mutual funds. Sun Life Financial and its partners have operations in key markets worldwide, including Canada, the United States, the United Kingdom, Hong Kong, the Philippines, Japan, Indonesia, India, China and Bermuda.
Dean Connor, Chief Executive Officer
Adresse :
150 King Street West
4th Floor
Toronto, ON M5H 1J9
Canada
Numéro de téléphone :
416-979-9966
Numéro de fax :
416-979-4853
Financière Sun Life / Sun Life Financial Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Sun Life Financial Inc./Financière Sun Life | 2024-05-14 | actuel |
Sun Life Financial Inc./Financière Sun Life | 2008-08-13 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kevin Strain | 2021-08-06 | Actuel |
Dean Connor | 2011-12-01 | 2021-08-06 |
Donald Stewart | 2005-08-11 | 2011-12-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Finance Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à octobre 2009 | octobre 3, 2009 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Finance Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à octobre 2009 | octobre 3, 2009 |