Since 1871, Scotiabank has been a chartered bank under the Bank Act in Canada. Scotiabank is Canada's international bank and a leading financial services provider in the Americas. We provide a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets.
Brian Porter, President and Chief Executive Officer
Adresse :
40 King Street W.
6th floor
Toronto, ON M5H 1H1
Canada
Numéro de téléphone :
416-866-3400
Banque Scotia / Scotiabank n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Scotiabank/Banque Scotia | 2024-05-06 | actuel |
Scotiabank/Banque Scotia | 2008-07-29 | 2024-05-06 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Scott Thomson | 2023-03-01 | Actuel |
Brian Porter | 2013-11-01 | 2023-03-01 |
Richard Waugh | 2005-08-19 | 2013-11-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Registry Supervisor, LES (Citizenship and Immigration Canada)
Department of Foreign Affairs and International Trade (GAC), Embassy of Canada to the People’s Republic of China |
septembre 2006 à mai 2009 | Pas une charge désignée |
Assistant Trade Commissioner, LES (DFAIT)
Department of Foreign Affairs and International Trade (GAC), Embassy of Canada to Mexico |
décembre 2003 à août 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant - Tour and Operations
Office of the Prime Minister, Tour and Operations |
août 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Ontario
Heritage Canada, Office of the Minister |
janvier 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Special Assistant- Ontario and Western Canada
Agriculture Canada, Office of the Secretary of State (Rural Development) |
mars 2003 à janvier 2004 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Affairs Assistant
House of Commons, Office of Art Eggleton, MP |
mars 2001 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Affairs Assistant
House of Commons, Office of Roy Cullen, MP |
avril 2000 à mars 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
ADM Economic and Fiscal Policy
Department of Finance, Economic and Fiscal Policy Branch |
juin 2015 à décembre 2015 | décembre 11, 2015 |
ADM of International Trade and Finance
Department of Finance, International Trade and Finance Branch |
février 2015 à juin 2015 | juin 12, 2015 |
General Director
Department of Finance, International Trade and Finance |
février 2012 à février 2015 | Pas une charge désignée |
Director International Policy Analysis
Department of Finance, International Trade and Finance |
octobre 2009 à février 2012 | Pas une charge désignée |