Dairy Farmers of Canada (DFC) is the national lobby, policy and promotion organization representing all dairy producers in Canada. The main objective of DFC is to promote the interests of producers by coordinationg the actions of dairy producer organizations on all issues of national scope and collaborating with relevant agencies in the elboration of national policies affecting the Canadian dairy industry. The promotional objective is to increase the sale sof dairy products to the financial benefit of producers and the health benefit of consumers.
ROSEMARY MacLELLAN, DIRECTOR, COMMUNICATIONS AND GOVERNMENT RELATIONS
Adresse :
21 Florence St.
Ottawa, ON K2P 0W6
Canada
Numéro de téléphone :
613-236-9997
Poste
2772
Numéro de fax :
613-236-0905
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Dairy Farmers of Canada/Les Producteurs laitiers du Canada | 2024-04-04 | actuel |
Dairy Farmers of Canada/Les Producteurs laitiers du Canada | 2008-07-02 | 2024-04-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jacques Lefebvre | 2018-01-17 | Actuel |
PAMELA HARROD | 2017-07-18 | 2018-01-17 |
Caroline Emond | 2015-01-23 | 2017-07-18 |
Sylvie Larose | 2014-10-24 | 2015-01-23 |
ROSEMARY MacLELLAN | 2014-08-31 | 2014-10-24 |
RICHARD DOYLE | 1996-03-25 | 2014-08-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research coordination
Agriculture and Agri-food Canada, Market Industry Service Branch (Ottawa) |
1991 à 1995 | Pas une charge désignée |
Research Coordination
Agriculture and Agri-food Canada (Ottawa), Research Branch |
1984 à 1991 | Pas une charge désignée |
Research Coordination
Agriculture and Agri-food Canada, Research Branch (Quebec) |
1982 à 1984 | Pas une charge désignée |
Research Coordination
Agriculture and Agri-food Canada, Research Branch |
1981 à 1981 | Pas une charge désignée |
Research Scientist
Agriculture and Agri-food Canada, Lennoxville Research Station |
1972 à 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Office of the Solicitor General, House of Commons |
février 2002 à novembre 2002 | Pas une charge désignée |
Special Assistant, Parliamentary Affairs
Office of the Minister of Industry, House of Commons |
janvier 2001 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Special Assistant, Legislative and Liaison
Office of the Leader of the Government in the Senate, Senate of Canada |
mars 2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Senate of Canada, Senate of Canada |
février 1998 à mars 2000 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Revenue Canada, Archival REcords Management |
juillet 1996 à septembre 1996 | Pas une charge désignée |
Student volunteer
House of Commons, House of Commons |
septembre 1994 à mars 1997 | Pas une charge désignée |