Dairy Farmers of Canada (DFC) is the national lobby, policy and promotion organization representing all dairy producers in Canada. The main objective of DFC is to promote the interests of producers by coordinationg the actions of dairy producer organizations on all issues of national scope and collaborating with relevant agencies in the elboration of national policies affecting the Canadian dairy industry. The promotional objective is to increase the sale sof dairy products to the financial benefit of producers and the health benefit of consumers.
Jacques Lefebvre, Chief Executive Officer
Adresse :
45 O'Connor Street
Ottawa, ON K1P 1A4
Canada
Numéro de téléphone :
613-236-9997
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Dairy Farmers of Canada/Les Producteurs laitiers du Canada | 2024-04-04 | actuel |
Dairy Farmers of Canada/Les Producteurs laitiers du Canada | 2008-07-02 | 2024-04-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jacques Lefebvre | 2018-01-17 | Actuel |
PAMELA HARROD | 2017-07-18 | 2018-01-17 |
Caroline Emond | 2015-01-23 | 2017-07-18 |
Sylvie Larose | 2014-10-24 | 2015-01-23 |
ROSEMARY MacLELLAN | 2014-08-31 | 2014-10-24 |
RICHARD DOYLE | 1996-03-25 | 2014-08-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
DIRECTOR GENERAL
PUBLIC SAFETY CANADA, PROGRAM DIRECTORATE |
juin 2014 à novembre 2018 | Pas une charge désignée |
DIRECTOR GENERAL
PUBLIC SAFETY CANADA, NATIONAL CRIME PREVENTION CENTRE |
décembre 2012 à juin 2014 | Pas une charge désignée |
DIRECTOR GENERAL
HUMAN RESOURCES & SKILLS DEVELOPMENT CANADA, CORPORATE PLANNING & ACCOUNTABILITY |
juillet 2009 à décembre 2012 | Pas une charge désignée |
DIRECTOR GENERAL
HUMAN RESOURCES & SKILLS DEVELOPMENT CANADA, INTERNAL CONTROL & BUSINESS SERVICS |
novembre 2007 à juin 2009 | Pas une charge désignée |
EXECUTIVE DIRECTOR
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, FINANCIAL MANAGEMENT & ACCOUNTABILITY |
septembre 2005 à octobre 2007 | Pas une charge désignée |
ACTING DIRECTOR
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, EXPENDITURE REVIEW COORDINATION |
juin 2005 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
DIRECTOR
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, FOOD SAFETY AND QUALITY PROGRAMS |
janvier 2003 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
MANAGER
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, ADAPTATION IMPLEMENTATION |
juin 2001 à décembre 2002 | Pas une charge désignée |
ACTING CONTROLLER
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, BUSINESS PLANNING & RISK MANAGMENT |
décembre 1999 à juin 2000 | Pas une charge désignée |
CHIEF
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, RISK MANAGEMENT/FINANCE/TAXATION |
1993 à mai 2001 | Pas une charge désignée |
ES-O5
AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA, PROGRAM DEVELOPMENT & ANALYSIS |
1991 à 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
LEGAL COUNSEL
DEPARTMENT OF JUSTICE, LEGAL SERVICES |
1982 à 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
avril 2009 à septembre 2010 | Pas une charge désignée |