Manulife Financial is a leading Canadian-based financial services group operating in 19 countries and territories worldwide. Operating as Manulife Financial in Canada and most of Asia, and primarily through John Hancock in the United States, the Company offers clients a diverse range of financial protection products and wealth management services.
Donald Guloien, President and Chief Executive Officer
Adresse :
200 Bloor Street East
Toronto, ON M4W 1E5
Canada
Numéro de téléphone :
416-926-5896
Numéro de fax :
416-926-3224
Société Financière Manuvie / Manulife Financial Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Manulife Financial Corporation/Société Financière Manuvie | 2024-04-01 | actuel |
Manulife Financial Corporation/Société Financière Manuvie | 2008-07-23 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Roy Gori | 2017-10-01 | Actuel |
Donald Guloien | 2009-07-17 | 2017-10-01 |
Dominic D'Alessandro | 2005-08-18 | 2009-07-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Governor of the Canada School of Public Service
Treasury Board, Canada School of Public Service |
décembre 2006 à 2008 | Pas une charge désignée |
Governor of the Canada School of Public Service
Treasury Board, Canada School of Public Service |
décembre 2006 à 2008 | Pas une charge désignée |