Syngenta is an agribusiness committed to sustainable agriculture through innovative research and technology and is a leader in crop protection and high-value seeds. The company is a manufacturer and supplier of agricultural pest control products for crops, agriculture, and professional products. This includes chemicals, biologicals, biotechnology and Genetically Engineered Organism. Sale of manufacturing grade may also be for use in urban or domestic pest management. Syngenta is also a commercial plant breeder.
Jay Bradshaw, President
Adresse :
140 Research Lane, Research Park
Guelph, ON N1G 4Z3
Canada
Numéro de téléphone :
519-837-5328
Poste
5328
Numéro de fax :
519-836-1032
Syngenta Crop Protection Canada,Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Syngenta Canada Inc. | 2024-04-04 | actuel |
Syngenta Canada Inc. | 2012-03-21 | 2024-04-04 |
Syngenta Crop Protection Canada,Inc. | 2008-08-15 | 2012-03-21 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Trevor Heck | 2018-06-01 | Actuel |
Jay Bradshaw | 2005-08-05 | 2018-06-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Administrator, Chemicals Section
Organization for Economic Cooperation and Development, Directorate for the Environment |
juillet 1997 à avril 1999 | Pas une charge désignée |
Chief, Plant Biotechnology Office
Canadian Food Inspection Branch, Food Production and Inspection Branch |
juillet 1993 à juillet 1997 | Pas une charge désignée |
Variety Registration and Biotechnology Officer
Agriculture and Agri-Food Canada, Food Production and Inspection Branch |
juillet 1990 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |