Genome Canada is the primary funding and information resource relating to genomics and proteomics in Canada. Dedicated to developing and implementing a national strategy in genomics and proteomics research for the benefit of all Canadians, it has so far received commitments for $1.2 billion from the Government of Canada. Genome Canada has established six Genome Centres across the country (Atlantic, Quebec, Ontario, Prairies, Alberta and British Columbia) and has as a main objective to ensure that Canada becomes a world leader in genomics and proteomics research. Together with its six genome centres and with other partners, Genome Canada invests in and manages large-scale research projects in key selected areas such as agriculture, environment, fisheries, forestry, health and new technology development. Genome Canada also supports research projects aimed at studying and analyzing the ethical, environmental, economic, legal and social issues related to genomics research (GE3LS).
Cindy Bell, Interim President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2015-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Industrie Canada | 69 800 000,00 $ | Oui |
Adresse :
150 Metcalfe Street, Suite 2100
Ottawa, ON K2P 1P1
Canada
Numéro de téléphone :
613-751-4460
Poste
218
Numéro de fax :
613-751-4474
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Genome Canada | 2024-03-07 | actuel |
Genome Canada | 2008-07-02 | 2024-03-07 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Robert Annan | 2020-01-01 | Actuel |
MARC LEPAGE | 2016-01-04 | 2020-01-01 |
Cindy Bell | 2015-07-20 | 2016-01-04 |
Pierre Meulien | 2010-10-18 | 2015-07-20 |
Dale Patterson | 2009-10-01 | 2010-10-18 |
Cindy Bell | 2009-03-31 | 2009-10-01 |
Marc Desmarais | 2005-09-22 | 2009-03-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Director
Canadian Institutes of Health Research, Programs Branch |
1994 à juillet 2000 | Pas une charge désignée |