The University of Toronto is committed to being an internationally significant research university, with undergraduate, graduate and professional programs of excellent quality.
David Naylor, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2010-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence canadienne de développement international (ACDI) | 598 000,00 $ | Oui |
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 1 513 000,00 $ | Oui |
Agence spatiale canadienne (ASC) | 1 941 000,00 $ | Oui |
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 1 358 000,00 $ | Oui |
Canada Council for the Arts | 187 000,00 $ | Oui |
Canada Foundation for Innovation | 18 111 000,00 $ | Oui |
Canada Research Chairs | 42 448 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: Canadian Arthritis Network | 29 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: Canadian Institute for Photonic Innovation | 299 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: Canadian Stroke Network | 90 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: Canadian Water Network | 146 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: Mathematics of Information Technology and Computer Science | 1 332 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: PrioNet | 296 000,00 $ | Oui |
Centre for Excellence: Stem Cell Network | 510 000,00 $ | Oui |
Centre of Excellence: Advance Foods and Materials | 567 000,00 $ | Oui |
Centre of Excellence: Allery, Genes and Environmental Network | 629 000,00 $ | Oui |
Centre of Excellence: Automobile of the 21st Century | 331 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 25 371 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 77 217 000,00 $ | Oui |
Défense nationale (MDN) | 1 334 000,00 $ | Oui |
Defense Research and Development Canada | 80 000,00 $ | Oui |
Environnement Canada | 209 000,00 $ | Oui |
Health and Welfare Canada | 727 000,00 $ | Oui |
Indirect Costs of University Research | 20 860 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 55 388 000,00 $ | Oui |
International Development Research Centre | 365 000,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 429 000,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 234 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Simcoe Hall
27 King's College Circle
Toronto, ON M5S 1A1
Canada
Numéro de téléphone :
416-978-3225
Numéro de fax :
416-978-8903
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
UNIVERSITY OF TORONTO | 2024-04-24 | actuel |
UNIVERSITY OF TORONTO | 2008-08-11 | 2024-04-24 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Meric Gertler | 2013-11-12 | Actuel |
David Naylor | 2005-09-28 | 2013-11-12 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Student Intern
National Research Council, National Research Council |
juin 1967 à septembre 1968 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Defence Scientist
Department of National Defence, Defence Research and Development Canada |
janvier 1982 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |