We’re a team of 7,000+ energy problem solvers working to move, generate and store the energy North America relies on. Today, we’re taking action to make that energy more sustainable and more secure. We’re innovating and modernizing to reduce emissions from our business. And, we’re delivering new energy solutions – from natural gas and renewables to carbon capture and hydrogen – to help other businesses and industries decarbonize too.
Francois Poirier, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Alberta Environment and Parks | 2 256 812,00 $ | Non |
Alberta Upstream Petroleum Research Fund (AUPRF) | 0,00 $ | Oui |
Clean Industry Investment Fund - Province of British Columbia | 0,00 $ | Oui |
Emissions Reduction Alberta | 1 192 500,00 $ | Oui |
Emmissions Reduction Alberta (ERA) | 2 407 500,00 $ | Oui |
Ministry of Labour and Immigration | 866,67 $ | Non |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 0,00 $ | Oui |
Adresse :
450 - 1st Street, SW
Calgary, AB T2P 5H1
Canada
Numéro de téléphone :
403-920-2000
Numéro de fax :
403-920-2467
Corporation TC Énergie / TC Energy Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
TransCanada PipeLines Limited/ | 2024-05-09 | actuel |
TransCanada PipeLines Limited/ | 2023-05-03 | 2024-05-09 |
TC Energy Corporation/Corporation TC Énergie | 2019-05-03 | 2023-05-03 |
TransCanada Corporation | 2008-07-02 | 2019-05-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Francois Poirier | 2021-01-01 | Actuel |
Russell Girling | 2010-07-01 | 2021-01-01 |
Harold Kvisle | 2005-10-24 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contractor
Natural Resources Canada, Ottawa |
mars 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Contractor
Department of Finance, Ottawa |
décembre 2008 à février 2009 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Canadian Museum of Civilization, Ottawa |
mai 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Summer Student/Tour Guide
Senate of Canada, Ottawa |
mai 1984 à décembre 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Chief of Staff
Office of the Prime Minister, Office of the Prime Minister |
janvier 2006 à mai 2009 | mai 1, 2009 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
Finance Canada, Office of the Minister |
août 2004 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Industry Canada, Office of the Minister |
décembre 2003 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Transport Canada, Office of the Secretary of State (Crown Corporations) |
avril 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Western Economic Diversification, Office of the Secretary of State |
avril 2001 à avril 2003 | Pas une charge désignée |