CHF Canada is a non-profit co-op association. Our services include research to support new co-op development and improve government support programs; representing our members' interests to the federal government; developing and promoting national education materials for the co-op housing movement; organizing conferences and training forums, etc; providing support to co-ops and member federations upon request; research on legal matters; publishing newsletters and bulletins for our members.
Nicholas Gazzard, Executive Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Province of nova scotia | 100 000,00 $ | Oui |
Adresse :
225 Metcalfe Street
Suite 311
Ottawa, ON K2P 1P9
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-2201
Poste
230
Numéro de fax :
613-230-2231
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Co-operative Housing Federation of Canada/Fédération de l'habitation coopérative du Canada | 2024-04-24 | actuel |
Co-operative Housing Federation of Canada/Fédération de l'habitation coopérative du Canada | 2008-08-15 | 2024-04-24 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Timothy Ross | 2018-06-11 | Actuel |
Karla Skoutajan | 2017-12-02 | 2018-06-11 |
Nicholas Gazzard | 2005-11-03 | 2017-12-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior policy advisor
Dept of Communications, Museums and Heritage Policy and Programs |
1987 à 1989 | Pas une charge désignée |
Assistant Director, Operational Co-ordination
Health Canada, Government of Canada Office for the 1988 Olympic Winter Games |
1984 à 1987 | Pas une charge désignée |
Research Analyst
CRTC, Research Branch |
1983 à 1983 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Chairman
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, Chairmans Office |
1981 à 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant, Parliamentary Affairs (Office of Josee Verner)
House of Commons, House of Commons |
octobre 2007 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Legislative assistant (Office of Deepak Obhrai)
House of Commons, House of Commons |
août 2003 à mai 2004 | Pas une charge désignée |