Pharmaceutical manufacturer, research and development, commercial operations.
Lisa Matar, President and General Manager
Adresse :
3650 Danforth Avenue
Toronto, ON M1N 2E8
Canada
Numéro de téléphone :
416-699-7222
Numéro de fax :
416-694-0487
Eli Lilly Canada Inc. n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Eli Lilly Canada Inc. | 2024-05-13 | actuel |
Eli Lilly Canada Inc. | 2009-07-06 | 2024-05-13 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kenneth L Custer | 2023-05-01 | Actuel |
Rhonda Pacheco | 2020-02-01 | 2023-05-01 |
Lisa Matar | 2013-06-04 | 2020-02-01 |
Michael Mason | 2012-10-02 | 2013-06-04 |
David Ricks | 2005-12-19 | 2012-10-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Trade Commissioner
Foreign Affairs and International Trade Canada, DFAIT |
septembre 1994 à juin 2000 | Pas une charge désignée |