Nombre total de rapports de communication : 73
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
THE CANADIAN SHIPOWNERS ASSOCIATION SEEKS TO PROMOTE AN ECONOMIC AND COMPETITIVE CANADIAN MARINE INDUSTRY.
BRUCE BOWIE, President
Adresse :
350 Sparks Street
Suite 705
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-232-3539
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Shipowners Association/Association des armateurs canadiens | 2008-07-04 | 2016-02-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
ROBERT LEWIS-MANNING | 2012-09-01 | 2016-02-12 |
BRUCE BOWIE | 2009-01-01 | 2012-09-01 |
DONALD MORRISON | 1997-07-30 | 2009-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Captain
Department of Defence, Her Majesty's Canadian Ship VANCOUVER (ship) |
2009 à décembre 2010 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff Operations
Department of Defence, Maritime Pacific |
2006 à 2009 | Pas une charge désignée |
Executive Officer
Department of Defence, Sea Traiing Pacific |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Team Lead - Canadian Forces Transformation Team
Department of Defence, Maritime Pacific |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Department of Defence, NATO Joint Analysis Team |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Department of Defence, Joint Analysis Team |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Navigation Operations Officer
Department of Defence, Maritime Command Atlantic |
1987 à 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director General
Industry Canada, Energy and Environmental Industries Branch |
août 2001 à 2006 | Pas une charge désignée |
Chief Operating Officer
Department of Justice, Canadian Firearms Centre |
août 1999 à août 2001 | Pas une charge désignée |
Director
Transport Canada, Marine Policy |
juillet 1991 à août 1999 | Pas une charge désignée |
General Manager
Transport Canada, Ottawa International Airport |
mai 1988 à août 1990 | Pas une charge désignée |
Acting Director General
Transport Canada, Corporate Management |
janvier 1987 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Transport Canada, Airports Management Program, Airport Services and Secutiry |
1983 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Captain
Department of Defence, Her Majesty's Canadian Ship VANCOUVER (ship) |
2009 à décembre 2010 | Pas une charge désignée |
Chief of Staff Operations
Department of Defence, Maritime Pacific |
2006 à 2009 | Pas une charge désignée |
Executive Officer
Department of Defence, Sea Traiing Pacific |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Team Lead - Canadian Forces Transformation Team
Department of Defence, Maritime Pacific |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Department of Defence, NATO Joint Analysis Team |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst
Department of Defence, Joint Analysis Team |
1998 à 2001 | Pas une charge désignée |
Navigation Operations Officer
Department of Defence, Maritime Command Atlantic |
1987 à 1997 | Pas une charge désignée |