Plan International Canada Inc. is a non-profit corporation, federally incorporated without share capital and granted status as a registered charity under the Income Tax Act (Canada). The organization is a member of Plan International Inc., a non-profit international, humanitarian, child-centred development organization. Plan strives to achieve lasting improvements in the quality of life of children in developing countries as well as promoting the rights and interest of the world's children.
Lindsay Glassco, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2019-06-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 43 521 489,50 $ | Oui |
Adresse :
245 Eglinton Avenue East
Suite 300
Toronto, ON M4P 0B3
Canada
Numéro de téléphone :
416-920-1654
Numéro de fax :
416-920-9942
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Plan International Canada Inc. | 2024-04-11 | actuel |
Plan International Canada Inc. | 2009-06-25 | 2024-04-11 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Lindsay Glassco | 2020-07-01 | Actuel |
Tanjina Mirza | 2020-01-20 | 2020-07-01 |
Caroline Riseboro | 2016-03-17 | 2020-01-20 |
Marie Staunton | 2015-10-01 | 2016-03-17 |
Rosemary McCarney | 2006-01-30 | 2015-10-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Development Officer
Canadian International Development Agency (CIDA), Africa Branch - West and Central Africa Division |
décembre 2004 à décembre 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Enumerator
Statistics Canada, Census |
mai 2006 à août 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Advisor
1) Environment Canada 2) Global Affairs Canada, Multiple |
novembre 2012 à mai 2016 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Director
Health and Population, Foreign Affairs and International Trade Canada |
janvier 2006 à mars 2007 | Pas une charge désignée |
Director
Office for Disability Issues, Human Resources Development Canada |
octobre 2002 à décembre 2005 | Pas une charge désignée |
Team Leader
Foreign Worker Program, Human Resources Development Canada |
mars 2000 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Development Officer
Canadian International Development Agency (CIDA), Africa Branch - West and Central Africa Division |
décembre 2004 à décembre 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Deputy Director
Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD), Global Issues |
janvier 2015 à novembre 2015 | Pas une charge désignée |
HIV Technical Advisor
UNFPA, Pacific Sub Regional Office |
août 2012 à décembre 2015 | Pas une charge désignée |
Counsellor
Embassy (Counsellor Level), Embassy |
novembre 2008 à juillet 2012 | Pas une charge désignée |
Team Leader, HIV/AIDS
Canadian International Development Agency (CIDA), Policy Branch |
août 2005 à août 2008 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), Human Rights, Humanitarian Affairs and International Women's Equality Division |
janvier 2004 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
HIV/AIDS Policy Advisor
Canadian International Development Agency (CIDA), Policy Branch |
mars 2001 à avril 2004 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst/Project Officer
Correctional Service Canada, Health Services Branch |
juin 1999 à mars 2001 | Pas une charge désignée |