CROPLIFE CANADA (FORMERLY THE CROP PROTECTION INSTITUTE OF CANADA) IS THE TRADE ASSOCIATION REPRESENTING THE DEVELOPERS, MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF PLANT SCIENCE INNOVATIONS - PEST CONTROL PRODUCTS AND PLANT BIOTECHNOLOGY - FOR USE IN AGRICULTURE, URBAN AND PUBLIC HEALTH SETTINGS. CROPLIFE CANADA STANDS FOR SAFETY AND INNOVATION IN ALL PRODUCTS SUPPORTED BY A FOUNDATION OF CONTINUOUS RESEARCH AND A STRONG COMMITMENT TO STEWARDSHIP.
Pierre Petelle, President & CEO
Adresse :
350 Sparks Street, Suite 1201
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-230-9881
Poste
3222
Numéro de fax :
613-233-4913
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CROPLIFE CANADA | 2024-05-14 | actuel |
CROPLIFE CANADA | 2009-12-07 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Pierre Petelle | 2016-12-28 | Actuel |
Ted Menzies | 2014-03-01 | 2016-12-28 |
LORNE HEPWORTH | 1997-12-24 | 2014-03-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assignemnt: Director of Innovation and Ingenuity
Agriculture and Agri Food Canada, Public Affairs Branch |
mars 2016 à février 2017 | Pas une charge désignée |
Director Asia and Oceania Division
Agriculture and Agri Food Canada, Market Access Secretariat |
janvier 2012 à février 2016 | Pas une charge désignée |
Director Americas Division
Agriculture and Agri Food Canada, Markey Access Secretariat |
décembre 2009 à décembre 2012 | Pas une charge désignée |
Acting Chief, Strategic Intergration and Competitiveness Policy Division
Agriculture and Agri Food Canada, Strategic Policy Branch |
avril 2009 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Deputy Director Market Access Secretariat
Agriculture and Agri Food Canada, Bilateral Relations and Technical Trade Policy |
avril 2009 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Deputy Director, Latin America and the Carribean
Agriculture and Agri Food Canada, International Trade Policy Directorate |
juillet 2006 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Analyst, United States
Agriculture and Agri Food Canada, International Trade Policy Directorate |
février 2002 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, Governance & Outreach
CFIA, Governance & Outreach |
juillet 2012 à septembre 2014 | Pas une charge désignée |
Manager, Cabinet Affairs
CFIA, Cabinet Affairs |
février 2010 à juillet 2012 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor to Executive Director, Plant Health
CFIA, Plant Health |
2009 à 2010 | Pas une charge désignée |
Chief, Seed Policy
CFIA, Seed Policy |
2006 à 2009 | Pas une charge désignée |
Plant Biosafety Officer
CFIA, Plant Health |
2004 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assignemnt: Director of Innovation and Ingenuity
Agriculture and Agri Food Canada, Public Affairs Branch |
mars 2016 à février 2017 | Pas une charge désignée |
Director Asia and Oceania Division
Agriculture and Agri Food Canada, Market Access Secretariat |
janvier 2012 à février 2016 | Pas une charge désignée |
Director Americas Division
Agriculture and Agri Food Canada, Markey Access Secretariat |
décembre 2009 à décembre 2012 | Pas une charge désignée |
Acting Chief, Strategic Intergration and Competitiveness Policy Division
Agriculture and Agri Food Canada, Strategic Policy Branch |
avril 2009 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Deputy Director Market Access Secretariat
Agriculture and Agri Food Canada, Bilateral Relations and Technical Trade Policy |
avril 2009 à août 2009 | Pas une charge désignée |
Deputy Director, Latin America and the Carribean
Agriculture and Agri Food Canada, International Trade Policy Directorate |
juillet 2006 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Trade Policy Analyst, United States
Agriculture and Agri Food Canada, International Trade Policy Directorate |
février 2002 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Office of the Prime Minister, Prime Minister |
avril 1990 à juillet 1993 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Stan Wilbee, Member of Parliament |
janvier 1989 à janvier 1990 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Bob Brisco, Member of Parliament |
juillet 1988 à novembre 1988 | Pas une charge désignée |