Transfer payments to the provinces for post-secondary education; student financial assistance; funding of federal research councils; federal research councils and ethics policies; Canadian Security Intelligence Service and RCMP; Intellectual property, copyright and patents; pensions; freedom of information legislation; employment insurance reforms; taxation; human rights and equity; training, research and development; academic freedom; civil liberties.
David Robinson, EXECUTIVE DIRECTOR
Adresse :
2705 Queensview Drive
Ottawa, ON K2B 8K2
Canada
Numéro de téléphone :
613-820-2270
Poste
188
Numéro de fax :
613-820-7244
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Association of University Teachers/Association canadienne des professeures et professeurs d'université | 2024-02-14 | actuel |
Canadian Association of University Teachers/Association canadienne des professeures et professeurs d'université | 2008-07-28 | 2024-02-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
David Robinson | 2014-09-02 | Actuel |
JAMES TURK | 1998-08-26 | 2014-07-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Mailroom clerk
Agriculture and Agri-Food Canada, Winnipeg Branch |
mai 2009 à juillet 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Intern
House of Commons, Parliament |
septembre 2013 à juin 2014 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Mailroom clerk
Agriculture and Agri-Food Canada, Winnipeg Branch |
mai 2009 à juillet 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Officer
Canada Revenue Agency, Indigenous Affairs |
septembre 2016 à août 2017 | Pas une charge désignée |
Research & Policy Analyst
Indigenous & Northern Affairs Canada, Education and Social Development Policy & Partnerships Branch |
mai 2012 à septembre 2016 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
Courts Administration Service, Registrar |
septembre 2009 à avril 2012 | Pas une charge désignée |