Nombre total de rapports de communication : 60
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Marketing, distributing and issuing credit cards to Canadians and managing those loans.
Shane Holdaway, President
Adresse :
5140 Yonge Street
Suite 1900
Toronto, ON M2N 6L7
Canada
Numéro de téléphone :
416-549-2290
Banque Capital One (succursale canadienne) / Capital One Bank (Canada Branch) ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Capital One Bank (Canada Branch)/Banque Capital One (succursale canadienne) | 2015-08-04 | 2023-11-28 |
Capital One Services (Canada) Inc. | 2008-08-15 | 2013-09-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Patrick Ens | 2021-05-10 | 2023-11-28 |
Jennifer Jackson | 2018-08-31 | 2021-05-10 |
Shane Holdaway | 2015-08-04 | 2018-08-31 |
Robert Livingston | 2011-02-09 | 2013-09-02 |
Bill Cilluffo | 2006-03-08 | 2011-02-09 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Intern
Public Safety Canada, Office of the Minister |
mai 2007 à août 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Intern
Public Safety Canada, Office of the Minister |
mai 2007 à août 2007 | Pas une charge désignée |