Nombre total de rapports de communication : 852
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Unifor aims to unite all of the workers under its jurisdiction into one organizaiton without regard to race, sex, creed, colour, marital status, sexual orientation, disability, political or religious affiliation, or place of national origin; to improve working conditions and create a uniform system of shorter hours and wages; to end occupational injury and disease, and improve conditions to create safe and healthy workplaces; to encourage members to take part in political action; to promote ideas and candidates that advance the rights of workers; and to provide assistance, within Canada as well as throughout the world, to labour and other organizations.
Lana Payne, National President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2021-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 750 000,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 142 338,00 $ | Oui |
Adresse :
115 Gordon Baker Road
Toronto, ON M2H 0A8
Canada
Numéro de téléphone :
416-495-6546
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Unifor/ | 2024-03-01 | actuel |
Unifor/ | 2013-09-01 | 2024-03-01 |
National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada)/Syndicat national de l'aerospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) | 2008-08-15 | 2013-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Lana Payne | 2022-03-11 | Actuel |
Jerry Dias | 2013-09-01 | 2022-03-11 |
Ken Lewenza | 2008-09-06 | 2013-09-01 |
BASIL (BUZZ) HARGROVE | 1999-01-06 | 2008-09-06 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Temporary Clerk
Canada Revenue Agency, Taxation |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Census worker
Statistics Canada, Census |
1981 à 1981 | Pas une charge désignée |
Young Canada Works Project
Unknown, Unknown |
1978 à 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student
National Archives, National Archives |
1992 à 1993 | Pas une charge désignée |
Summer student and temporary clerk
Revenue Canada, Tax |
1989 à 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Student Connect
Industry Canada, Unknown |
février 1997 à août 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliament Hill Tour Guide
National Capital Commission, National Capital Commission |
mai 2003 à août 2003 | Pas une charge désignée |