Polytechnics Canada is an alliance of Canada's thirteen leading, publicly-funded polytechnic institutions (colleges, polytechnics and institutes of advanced technology). The 13 higher educational institutions train and graduate skilled workers for the Canadian economy, offering career options that span the needs of the knowledge economy. The objective of the association focuses on increasing the understanding and recognition of the unique role played by Canadian polytechnic institutions, particularly in areas such as bachelors' degrees, apprentice training and applied research.
Sarah Watts-Rynard, Chief Executive Officer
Adresse :
608-130 Albert Street
Ottawa, ON K1P 5G4
Canada
Numéro de téléphone :
613-688-0899
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Polytechnics Canada/Polytechnics Canada | 2024-04-01 | actuel |
Polytechnics Canada/Polytechnics Canada | 2008-08-01 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Sarah Watts-Rynard | 2018-07-30 | Actuel |
NOBINA ROBINSON | 2009-05-04 | 2018-07-30 |
Sharon E. Maloney | 2006-06-13 | 2009-05-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
House of Commons, Parliament of Canada |
janvier 2017 à novembre 2018 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Parliament of Canada |
août 2014 à janvier 2017 | Pas une charge désignée |