Nombre total de rapports de communication : 80
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Canadian Tire Corporation, Limited (TSX: CTC.a, CTC), operates more than 1,200 general merchandise and apparel retail stores, gas stations and car washes in an inter-related network of businesses engaged in retail, financial services and petroleum.
Stephen Wetmore, President and Chief Executive Officer
Adresse :
2180 Yonge Street
Toronto, ON M4P 2V8
Canada
Numéro de téléphone :
416-480-8414
Numéro de fax :
416-480-8168
Société Canadian Tire Limitée / Canadian Tire Corporation, Limited n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Tire Corporation, Limited/Société Canadian Tire Limitée | 2008-07-02 | 2020-07-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Stephen Wetmore | 2016-07-13 | 2020-07-16 |
Michael Medline | 2014-12-01 | 2016-07-13 |
Stephen Wetmore | 2009-01-01 | 2014-12-01 |
Tom Gauld | 2006-06-07 | 2009-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant - Policy and Research
Office of the Deputy Prime Minister, Minister's Office |
février 2003 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Program and Policy Advisor
Office of Secretary to the Governor General, Program and Policy |
janvier 2002 à novembre 2002 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor
DFO, Aquaculture |
août 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
HRDC, Learning and Literacy Secretariat |
janvier 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant - Policy and Research
Office of the Deputy Prime Minister, Minister's Office |
février 2003 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Program and Policy Advisor
Office of Secretary to the Governor General, Program and Policy |
janvier 2002 à novembre 2002 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor
DFO, Aquaculture |
août 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
HRDC, Learning and Literacy Secretariat |
janvier 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |