Nombre total de rapports de communication : 80
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Canadian Tire Corporation, Limited (TSX:CTC.a) (TSX:CTC) is one of Canada’s most-shopped general retailers and the country’s largest sporting goods retailer, with more than 1,700 retail and gasoline outlets from coast-to-coast. Our primary retail business categories – Automotive, Living, Fixing, Playing and Apparel – are supported and strengthened by our Financial Services division, which offers such products and services as credit cards, retail deposits, in-store financing, product warranties, and insurance. Nearly 68,000 people are employed across the Canadian Tire enterprise, which was founded in 1922 and remains one of Canada’s most recognized and trusted brands.
Stephen Wetmore, President and Chief Executive Officer
Adresse :
2180 Yonge Street
Toronto, ON M4P 2V8
Canada
Numéro de téléphone :
416-480-8414
Numéro de fax :
416-480-8168
Société Canadian Tire Limitée / Canadian Tire Corporation, Limited n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Tire Corporation, Limited/Société Canadian Tire Limitée | 2008-07-02 | 2020-07-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Stephen Wetmore | 2016-07-13 | 2020-07-16 |
Michael Medline | 2014-12-01 | 2016-07-13 |
Stephen Wetmore | 2009-01-01 | 2014-12-01 |
Tom Gauld | 2006-06-07 | 2009-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant - Policy and Research
Office of the Deputy Prime Minister, Minister's Office |
février 2003 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Program and Policy Advisor
Office of Secretary to the Governor General, Program and Policy |
janvier 2002 à novembre 2002 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor
DFO, Aquaculture |
août 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
HRDC, Learning and Literacy Secretariat |
janvier 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |