Nombre total de rapports de communication : 98
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Version 1 de 31 (2006-07-27 à 2007-01-23) a été soumis avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le lobbying, le 2 juillet 2008. En raison d'exigences de renseignements différents à ce moment-là, l'enregistrement est présenté sous le format suivant.
Entreprise : |
MacDonald, Dettwiler and Associates Corporation
21025 Trans Canada Highway Ste. Anne de Bellevue, QC H9X 3R2 Canada |
Numéro de téléphone : | 514-425-3010 |
Numéro de fax : | 514-425-3056 |
Nom et poste de l'agent responsable pendant la période de cet enregistrement : | Mag Iskander, Executive VP & GM |
Description des activités : | MDA provides civilian, defence, and commercial customers with end-to-end Information Solutions to monitor and manage changes and activities anywhere on earth. Our Information Systems solutions include Earth Observation Systems, Radarsat-2, small satellites, defence, security and surveillance systems, airborne systems and advanced robotics. |
Le client est une filiale des sociétés mères suivantes : |
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.
13800 Commerce Parkway Richmond, BC Canada V6V 2J3 |
Coalition | L'entreprise n'est pas membre d'une coalition. |
Filiale : | L'entreprise ne compte aucune filiale qui pourrait être touché par le résultat de l'engagement. |
Intérêt direct | Les activités de l'entreprise ne sont ni contrôlées ni dirigées par une autre personne, organisation ou corporation ayant un intérêt direct dans le résultat de l'engagement. |
L'entreprise a-t-elle été financée en tout ou en partie par une institution gouvernementale domestique ou étrangère au cours du dernier exercice complet? | Non |
Nom : | Marc Donato |
Titre du poste : | Vice President Montreal Operations |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Magued Iskander |
Titre du poste : | Executive Vice President and General Manager |
Charges publiques occupées : | Non |
Nom : | Panayiotis Theophanous |
Titre du poste : | Vice President Business Development |
Charges publiques occupées : | Non |
Institutions fédérales qui ont été ou seront consultées au cours de l'engagement. : | Canadian International Development Agency (CIDA), Canadian International Trade Tribunal (CITT), Canadian Space Agency (CSA), Federal Office of Regional Development – Quebec (FORD[Q]), Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAITC), Industry Canada, Members of the House of Commons, National Defence (DND), National Research Council (NRC), Privy Council Office (PCO), Public Works and Government Services Canada, Treasury Board Of Canada Secretariat (TBS) | ||||
Techniques de communication déjà utilisées ou qui seront utilisées au cours de l'engagement :
|
Grass-roots communication, Informal communications, Meetings, Presentations, Telephone calls, Written communications, whether in hard copy or electronic format | ||||
Objet : Sujets de préoccupation : | Defence, Government Procurement, Industry, Intellectual Property, Internal Trade, International Trade, Science and Technology | ||||
Objets poursuivis : Renseignements rétrospectifs : | Provide advice and input as it relates to the Canadian Space Plan for current and future projects. | ||||
Objets poursuivis : Renseignements prospectifs : | Provide advice and input as it relates to the Canadian Space Plan for current and future projects. | ||||
Détails sur l'objet indiqué
|
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
MacDonald, Dettwiler and Associates Corporation/Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés | 2008-08-14 | 2018-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mike Greenley | 2018-03-01 | 2018-09-01 |
Hiten Makim | 2017-11-01 | 2018-03-01 |
Donald Osborne | 2016-07-08 | 2017-11-01 |
Joanna Boshouwers | 2014-02-14 | 2016-07-08 |
Donald Osborne | 2009-06-11 | 2014-02-14 |
Mag Iskander | 2006-07-27 | 2009-06-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.