A public university operating on 2 major campuses.UBC's Vision for the 21st Century: The University of British Columbia, aspiring to be one of the world's best universities, will prepare students to become exceptional global citizens, promote the values of a civil and sustainable society, and conduct outstanding research to serve the people of British Columbia, Canada, and the world.
Stephen Toope, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
1. Social Sciences and Humanities Research Council | 19 637 000,00 $ | Oui |
10. Other provinces (Not BC) | 2 708 000,00 $ | Oui |
11. Foreign | 28 463 000,00 $ | Oui |
2. Health Canada | 475 000,00 $ | Oui |
3. Natural Sciences and Engineering Research Council | 62 235 000,00 $ | Oui |
4. Canadian Institutes of Health Research (CIHR) | 109 208 000,00 $ | Oui |
5. Canada Foundation for Innovation (CFI) | 35 040 000,00 $ | Oui |
6. Canada Research Chairs | 22 366 000,00 $ | Oui |
7. Other federal | 65 690 000,00 $ | Oui |
8. Provincial (BC) | 905 782 000,00 $ | Oui |
9. Municipal | 108 000,00 $ | Oui |
Adresse :
6328 Memorial Road
Vancouver, BC V6T 1Z2
Canada
Numéro de téléphone :
604-822-3375
Numéro de fax :
604-822-8102
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The University of British Columbia | 2024-04-02 | actuel |
The University of British Columbia | 2008-07-02 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Benoit-Antoine Bacon | 2023-11-01 | Actuel |
Deborah Buszard | 2022-10-14 | 2023-11-01 |
Santa Ono | 2016-08-15 | 2022-10-14 |
Martha Piper | 2015-09-01 | 2016-08-15 |
Arvind Gupta | 2014-08-14 | 2015-09-01 |
Stephen Toope | 2006-08-04 | 2014-08-14 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Co-op Student
Department of Indian Affairs & Northern Development, Communications & Public Affairs |
mai 1994 à décembre 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Financial Clerk, summer
Public Works, Hull: Printing and Publishing, Supplies and Services |
1975 à 1975 | Pas une charge désignée |
Financial Clerk, summer
Public Works, Hull: Printing and Publishing, Supplies and Services |
1974 à 1974 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Official Opposition Critic for Democratic Reform
Parliament, House of Commons |
février 2006 à juillet 2007 | Pas une charge désignée |
Minister of Western Economic Diversification
Parliament, Western Economic Diversification |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Minister of State (Sport)
Parliament, Canadian Heritage |
juillet 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Minister of Public Works and Government Services
Parliament, Public Works and Government Services |
décembre 2003 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Secretary of State Indian Affairs and Northern Development
Parliament, Department of Indian Affairs and Northern Development |
janvier 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Secretary to the Minister of Justice and Attorney General
Parliament, Department of Justice |
septembre 2001 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Liberal Party of Canada Member of Parliament Vancouver Quadra
Parliament, House of Commons |
novembre 2000 à juillet 2007 | Pas une charge désignée |
Commissioner and Vice President
Law Commission of Canada, not applicable |
2000 à 2000 | Pas une charge désignée |
2000 Project Director for the Review of Consultative and Decison-Making processes in the Pacific Fisheries
Fisheries and Oceans Canada, not applicable |
2000 à 2000 | Pas une charge désignée |
Advisor on War Affected Children in Northern Uganda civil war
Canadian International Development Agency, not applicable |
2000 à 2000 | Pas une charge désignée |
Special Legal Advisor
Commission for Environmental Cooperation, Montreal, not applicable |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
Canadian Representative
Trilateral Review Committee for North American Agreement on Environmental Cooperation, not applicable |
1998 à 1998 | Pas une charge désignée |
Consulatant
Canadian International Development Agency, Sri Lanka2000, Uganda2000, Phillippines1999, Brazil1998, Cuba1997, Vietnam1997 |
1997 à 2001 | Pas une charge désignée |
Co Chair
National Judicial Workload Committee, not applicable |
1996 à 1999 | Pas une charge désignée |
Consultant
Canadian International Development Agency, Vietnam1996,1995,Cambodia1996,Ethiopia1999,1998,1995,1994,1993,Thailand 1997 |
1993 à 1997 | Pas une charge désignée |