A public university operating on 2 major campuses.UBC's Vision for the 21st Century: The University of British Columbia, aspiring to be one of the world's best universities, will prepare students to become exceptional global citizens, promote the values of a civil and sustainable society, and conduct outstanding research to serve the people of British Columbia, Canada, and the world.
Arvind Gupta, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
1. Social Sciences and Humanities Research Council | 15 380 000,00 $ | Oui |
10. Other provinces (Not BC) | 1 877 000,00 $ | Oui |
11. Foreign | 18 538 000,00 $ | Oui |
2. Health Canada | 1 291 000,00 $ | Oui |
3. Natural Sciences and Engineering Research Council | 70 986 000,00 $ | Oui |
4. Canadian Institutes of Health Research (CIHR) | 105 477 000,00 $ | Oui |
5. Canada Foundation for Innovation (CFI) | 35 543 000,00 $ | Oui |
6. Canada Research Chairs | 22 336 000,00 $ | Oui |
7. Other federal | 43 884 000,00 $ | Oui |
8. Provincial (BC) | 802 837 000,00 $ | Oui |
9. Municipal | 7 920 000,00 $ | Oui |
Adresse :
6328 Memorial Road
Vancouver, BC V6T 1Z2
Canada
Numéro de téléphone :
604-822-8300
Numéro de fax :
604-822-5055
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
The University of British Columbia | 2024-04-02 | actuel |
The University of British Columbia | 2008-07-02 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Benoit-Antoine Bacon | 2023-11-01 | Actuel |
Deborah Buszard | 2022-10-14 | 2023-11-01 |
Santa Ono | 2016-08-15 | 2022-10-14 |
Martha Piper | 2015-09-01 | 2016-08-15 |
Arvind Gupta | 2014-08-14 | 2015-09-01 |
Stephen Toope | 2006-08-04 | 2014-08-14 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
member of the Expert Review Panel on Research and Development
Industry Canada, Science and Innovation |
octobre 2010 à octobre 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
member of the Expert Review Panel on Research and Development
Industry Canada, Science and Innovation |
octobre 2010 à octobre 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Financial Clerk, summer
Public Works, Hull: Printing and Publishing, Supplies and Services |
1975 à 1975 | Pas une charge désignée |
Financial Clerk, summer
Public Works, Hull: Printing and Publishing, Supplies and Services |
1974 à 1974 | Pas une charge désignée |